Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Kapital | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuse Byvej 92, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuse Byvej 92, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2018-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KABI Entreprise A/S. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2019-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Slagterigrunden - KABI ApS. (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Æblelunden ApS. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2020-07-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KABI Estate II ApS. (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2022-10-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-14 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-07-14 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2019-09-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-27 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-25 tilføjes Vedtægter: 2019-02-25 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuse Byvej 92, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2018-12-10 tilføjes Direktion: Karina Pedersen Daurehøj (direktør) (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-10 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Legale ejere: Karina Pedersen Daurehøj (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Navne: KABI-Holding ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Reelle ejere: Karina Pedersen Daurehøj (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-10 tilføjes Stiftere: Karina Pedersen Daurehøj (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Vedtægter: 2018-12-10 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-19)