Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Direktion: Søren Dal Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Direktion: Bjarne Thorup (direktør) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AEP Bolig+ I K/S. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2023-04-04 tilføjes Vedtægter: 2023-04-04 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 fjernes Direktion: Erik Stener Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-30 tilføjes Direktion: Erik Stener Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 24, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2021-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Lunds Vej 1, st., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Lunds Vej 1, st., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2018-12-19 tilføjes Direktion: Bjarne Thorup (direktør) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar for AEP Bolig+ I K/S, og at foretage investering i den forbindelse. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-19 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Legale ejere: Secure Bolig+ 1 ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Navne: AEP Bolig+ I Komplementar ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Stiftere: Marlene Toft-Villars (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Vedtægter: 2018-12-19 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2018-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-19)