Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Public Ally IVS. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 17, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Direktion: Kasper Ingemann Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-21 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Legale ejere: Kasper Ingemann Larsen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Navne: K.I. Larsen Invest Holding ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Reelle ejere: Kasper Ingemann Larsen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 17, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Direktion: Kasper Ingemann Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer og unoterede kapitalandele samt fungere som holdingvirksomhed. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-21 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Legale ejere: Kasper Ingemann Larsen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Navne: K.I. Larsen Invest Holding ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Reelle ejere: Kasper Ingemann Larsen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Vedtægter: 2018-09-21 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-03)