Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
K Alternativ Private Equity 2025 K/S (CVR 44938936) | NORMAL | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
K Alternativ Infrastruktur I K/S (CVR 38772864) | NORMAL | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
K Alternativ Private Equity 2019 K/S (CVR 40116303) | NORMAL | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
K Alternativ Private Equity 2020 K/S (CVR 41062878) | NORMAL | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
K Alternativ Private Equity 2021 K/S (CVR 41482346) | NORMAL | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
K Alternativ Private Equity 2022 K/S (CVR 42521167) | NORMAL | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
K Alternativ Private Equity 2023 K/S (CVR 43478796) | NORMAL | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
K Alternativ Private Equity 2024 K/S (CVR 44156903) | NORMAL | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Kommanditaktieselskab (CVR 37921785) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 1 (CVR 38353942) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 2 (CVR 38354108) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 3 (CVR 38355074) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 4 (CVR 38387979) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 5 (CVR 38430912) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 6 (CVR 38436686) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 7 (CVR 38445308) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 8 (CVR 38536761) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investor Kommanditaktieselskab Nr. 9 (CVR 38537482) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 10 (CVR 38583980) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 11 (CVR 38708740) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 12 (CVR 38708937) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab nr. 13 (CVR 38721690) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 14 (CVR 38721836) | NORMAL | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
AUFF Invest Forum P/S (CVR 40154965) | NORMAL | 04.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
AUFF Invest P/S (CVR 38328042) | NORMAL | 03.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PENSION PRIVATE EQUITY ApS (CVR 10020468) | NORMAL | 01.10.2015 | 20.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
PENSION PRIVATE EQUITY K/S II (CVR 25644379) | NORMAL | 01.10.2015 | 20.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
PENSION PRIVATE EQUITY K/S I (CVR 25589947) | NORMAL | 01.10.2015 | 20.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
PENSION PRIVATE EQUITY K/S III (CVR 26721741) | NORMAL | 01.10.2015 | 20.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
TDC PENSIONSKASSE (CVR 71967611) | NORMAL | 01.05.2011 | 24.04.2012 | suppleant |
TEGLHOLM PARK P/S (CVR 16935735) | NORMAL | 01.05.2011 | 24.04.2012 | suppleant |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Elsass Fonden (CVR 10183383) | NORMAL | 26.04.2024 | adm. dir |
Elsass Invest ApS (CVR 38037986) | NORMAL | 25.04.2024 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANSK LANDBRUGSKAPITAL KOMPLEMENTAR APS (CVR 38389378) | NORMAL | 08.11.2022 | 31.03.2023 | direktør |
Innovation Investment Komplementar ApS (CVR 38997351) | NORMAL | 08.11.2022 | 31.03.2023 | direktør |
Project Sprout Management ApS (CVR 39477637) | NORMAL | 08.11.2022 | 31.03.2023 | direktør |
Vækstfonden Growth General Partner ApS (CVR 40628355) | NORMAL | 08.11.2022 | 31.03.2023 | direktør |
Dansk Vækstkapital III GP ApS (CVR 41457457) | NORMAL | 07.11.2022 | 31.03.2023 | direktør |
VÆKSTFONDEN (CVR 16294675) | OPLØST EFTER FUSION | 10.10.2022 | 31.03.2023 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Hübertz | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jacob Hübertz (antal: 40) | 39 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 98 % | 0 % | 3 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Hübertz (antal: 40) | 31 | 8 | 1 | 0 |
Pct. | 78 % | 20 % | 3 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |