Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
CHRISTINA HEMBO ApS (CVR 32659659) | NORMAL | 10.12.2009 |
MYDEEDS ApS (CVR 19059391) | NORMAL | 05.02.1996 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Tjørring Bakke ApS (CVR 44018659) | NORMAL | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Green Hills ApS (CVR 43029045) | NORMAL | 27.01.2022 | formand |
The Hill Top ApS (CVR 34605505) | NORMAL | 17.11.2021 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CHRISTINA DESIGN LONDON ApS (CVR 28491999) | NORMAL | 25.08.2021 | 29.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thylkjær & Jakobsen A/S (CVR 29517657) | UNDER KONKURS | 17.11.2020 | 01.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
KEYCONSULT ApS (CVR 20017082) | TVANGSOPLØST | 01.04.1997 | 26.09.2001 | bestyrelse |
PLAY THE GAME ApS (CVR 19322238) | TVANGSOPLØST | 01.06.1996 | 17.06.2009 | bestyrelse |
MYDEEDS ApS (CVR 19059391) | NORMAL | 05.02.1996 | 26.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CHRISTINA PROPERTIES ApS (CVR 33246056) | NORMAL | 10.10.2010 | direktør |
CHRISTINA HEMBO ApS (CVR 32659659) | NORMAL | 10.12.2009 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Hjertestien Varde ApS (CVR 40765506) | NORMAL | 03.09.2019 | 24.04.2020 | direktør |
Christina US ApS (CVR 36562641) | TVANGSOPLØST | 06.03.2015 | 15.08.2016 | direktør |
Selskabet af 6-3-2015 ApS (CVR 35532072) | TVANGSOPLØST | 18.11.2013 | 07.05.2015 | direktion |
PLAY THE GAME ApS (CVR 19322238) | TVANGSOPLØST | 29.05.2007 | 17.06.2009 | direktion |
CHRISTINA DESIGN LONDON ApS (CVR 28491999) | NORMAL | 23.03.2005 | 04.10.2023 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Skødt Hembo | 30,77 % | 30,77 % | 30,77 % | 38,46 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Claus Skødt Hembo (antal: 13) | 8 | 5 | 0 | 0 |
Pct. | 62 % | 38 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Skødt Hembo (antal: 23) | 8 | 7 | 6 | 2 |
Pct. | 35 % | 30 % | 26 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |