Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BRANDT HOLDING, SÆBY ApS (CVR 26864380) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.11.2002 | 08.11.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Jensens Eftf. A/S (CVR 36563540) | NORMAL | 28.04.2016 | formand |
LB INVEST SÆBY A/S (CVR 83504919) | NORMAL | 23.12.1977 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Finn Jensens Eftf. A/S (CVR 36563540) | NORMAL | 12.03.2015 | 27.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 17/9 1973 (CVR 49872712) | OPLØST EFTER FUSION | 06.01.2014 | 19.11.2019 | bestyrelse |
PKO AF 2012 A/S (CVR 31172187) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.01.2008 | 09.11.2015 | bestyrelse |
FONDEN FOR SÆBY ERHVERVSUDVIKLING (CVR 30578155) | TVANGSOPLØST | 31.08.2006 | 07.04.2011 | formand |
SÆBY ERHVERVSUDVIKLING ApS (CVR 49707614) | TVANGSOPLØST | 19.04.2002 | 27.08.2010 | bestyrelse |
ENTREPRENØR OG BYGGEFIRMAET CARLO SØRENSEN A/S (CVR 17780697) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1994 | 24.08.2015 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
J-GROUP SÆBY ApS (CVR 34085765) | NORMAL | 27.03.2024 | direktør |
LB INVEST SÆBY A/S (CVR 83504919) | NORMAL | 06.01.2014 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 17/9 1973 (CVR 49872712) | OPLØST EFTER FUSION | 27.11.2013 | 19.11.2019 | adm. dir |
SÆBY ERHVERVSUDVIKLING ApS (CVR 49707614) | TVANGSOPLØST | 26.08.2010 | 27.08.2010 | direktion |
PKO AF 2012 A/S (CVR 31172187) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.01.2008 | 09.11.2015 | direktion |
L. B. PROJEKT ApS (CVR 31074487) | TVANGSOPLØST | 29.11.2007 | 09.11.2015 | direktion |
L.B. INVEST ApS (CVR 29779899) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.08.2006 | 16.03.2016 | direktion |
BRANDT HOLDING, SÆBY ApS (CVR 26864380) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.11.2002 | 16.03.2016 | direktion |
ENTREPRENØR OG BYGGEFIRMAET CARLO SØRENSEN A/S (CVR 17780697) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1994 | 24.08.2015 | direktion |
LB INVEST SÆBY A/S (CVR 83504919) | NORMAL | 23.12.1977 | 22.02.1989 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Brandt | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 58,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Lars Brandt (antal: 12) | 4 | 7 | 1 | 0 |
Pct. | 33 % | 58 % | 8 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Brandt (antal: 24) | 8 | 10 | 5 | 1 |
Pct. | 33 % | 42 % | 21 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |