Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
AO321 ApS (CVR 34079064) | NORMAL | 07.12.2011 |
FORUM ADVOKATER, ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 21049700) | NORMAL | 20.06.1998 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
RET&RÅD A/S (CVR 16763497) | NORMAL | 01.10.2008 | 30.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GLOBAL CARE (CVR 27031811) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.02.2003 | 04.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
FORUM ADVOKATER, ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 21049700) | NORMAL | 25.05.2000 | 05.04.2016 | formand |
K/S MARBJERGVEJ (CVR 24251322) | SLETTET | 04.10.1996 | 31.05.2007 | bestyrelse |
J.B.H. TRADING ApS (CVR 16141674) | TVANGSOPLØST | 01.06.1992 | 23.04.1993 | bestyrelse |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 2. JANUAR 1993, ROSKILDE ApS (CVR 14739904) | TVANGSOPLØST | 01.11.1990 | 16.08.1993 | bestyrelse |
HP EJENDOMME ROSKILDE ApS (CVR 14128182) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.05.1990 | 14.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
EL 2000 A/S (CVR 12516797) | TVANGSOPLØST | 01.09.1988 | 02.03.2001 | bestyrelse |
ROSKILDE UDGIVERSELSKAB A/S (CVR 12133693) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1988 | 11.07.1989 | bestyrelse |
SPORTS BINGO AF 16.10 1987, ROSKILDE ApS (CVR 11015972) | TVANGSOPLØST | 01.03.1987 | 15.03.1989 | bestyrelse |
BORESKO TOTALKONTOR A/S (CVR 76384711) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1984 | 21.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
DAN-AGENT ROSKILDE ApS (CVR 66927814) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1981 | 25.02.1991 | bestyrelse |
HARTVIG PLANLÆGNING A/S (CVR 87716414) | NORMAL | 03.02.1978 | 14.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
C. J. CEDERVALL A/S (CVR 17936093) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.12.1975 | 30.06.1992 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FORUM ADVOKATER, ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 21049700) | NORMAL | 05.04.2016 | direktør |
AO321 ApS (CVR 34079064) | NORMAL | 07.12.2011 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FRANK B. CHRISTENSEN HOLDING ApS (CVR 28315635) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 04.03.2008 | direktion |
JLR Skt. Hans Gade ApS (CVR 10041961) | UNDER KONKURS | 01.12.2006 | 17.08.2007 | direktør |
FORUM ADVOKATER, ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 21049700) | NORMAL | 25.05.2000 | 25.05.2000 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET MARBJERGVEJ AF 1993. ROSKILDE ApS (CVR 15510137) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1991 | 31.05.2007 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET MARBJERGVEJ, ROSKILDE ApS (CVR 13448809) | TVANGSOPLØST | 01.08.1989 | 03.11.1995 | direktion |
ROSKILDE UDGIVERSELSKAB A/S (CVR 12133693) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1988 | 11.07.1989 | direktion |
JOHN BROWN JENSEN OG ALEX DALUM, REKLAMEBUREAU ApS (CVR 60536619) | TVANGSOPLØST | 09.10.1981 | 01.05.1996 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Allan Ohms | 16,67 % | 23,33 % | 23,33 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Allan Ohms (antal: 30) | 4 | 10 | 15 | 1 |
Pct. | 13 % | 33 % | 50 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Allan Ohms (antal: 38) | 14 | 9 | 2 | 13 |
Pct. | 37 % | 24 % | 5 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE SØREN PETER ELKJÆR ApS (CVR 18214083) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-01-03 | 2023-06-30 | likvidator |
DOMMERVÆNGETS SUPERMARKED A/S (CVR 14248706) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-04-08 | 1999-11-10 | likvidator |
JP AKTIV INVEST ApS (CVR 31086183) | OPLØST EFTER KONKURS | 2010-09-23 | 2011-06-20 | likvidator |
E. GODTKJÆR & CO. A/S (CVR 74313019) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1984-02-20 | 1992-07-16 | likvidator |
ARTEMIS, MARIANNE G. JENSEN ApS (CVR 31797519) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1976-12-15 | 1991-07-09 | likvidator |
E.S.K. BYGGESELSKAB ApS (CVR 37561614) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-11-20 | 1989-10-30 | likvidator |
DAN-AGENT ROSKILDE ApS (CVR 66927814) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1981-04-15 | 1992-01-02 | likvidator |
HIKO ApS (CVR 71081710) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1982-06-02 | 1993-10-19 | likvidator |
JØRN SCHMIDT ApS (CVR 34950318) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-11-29 | 1995-10-18 | likvidator |
ApS KBUS 8 NR. 1597 (CVR 79431419) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1985-11-08 | 1993-08-23 | likvidator |
A/S PSE NR. 3090 (CVR 12931786) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1989-04-01 | 1994-11-09 | likvidator |