Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
KEJSER GROUP ApS (CVR 28314086) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.01.2005 | 24.06.2010 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ABS BYG ApS (CVR 14378790) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1990 | 08.10.1992 | bestyrelse |
Ejendomsselskabet Cologne ApS (CVR 13264546) | TVANGSOPLØST | 01.07.1989 | 06.02.1997 | bestyrelse |
AUTOLAND SILKEBORG A/S (CVR 13335532) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1989 | 16.12.1992 | bestyrelse |
HOPE INTERNATIONAL A/S (CVR 12373139) | TVANGSOPLØST | 01.08.1988 | 07.11.1991 | bestyrelse |
SAM-INVEST A/S (CVR 11522343) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1987 | 24.06.1991 | bestyrelse |
ABS INVEST A/S (CVR 24207013) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.03.1987 | 07.11.1991 | bestyrelse |
DANEX ApS (CVR 15789190) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.04.1980 | 28.09.1995 | bestyrelse |
HANDELSSELSKABET AF 5. AUGUST 1974 A/S (CVR 15801336) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.08.1974 | 30.06.1992 | bestyrelse |
HOPE COMPUTER CORPORATION A/S (CVR 15825944) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.09.1968 | 03.01.1996 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KEJSER GROUP ApS (CVR 28314086) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.01.2005 | 10.02.2005 | direktion |
JEMTEX ApS (CVR 27556531) | UNDER KONKURS | 14.01.2004 | 02.07.2021 | direktør |
ENERTEC STEEL CONSTRUCTION ApS (CVR 21421642) | TVANGSOPLØST | 11.03.1999 | 11.05.2015 | direktion |
TECH RANDERS ApS (CVR 20228873) | TVANGSOPLØST | 05.02.1998 | 15.06.2010 | direktion |
ApS AF 02.02.1998 HOBRO (CVR 19334295) | TVANGSOPLØST | 05.02.1998 | 25.08.1998 | direktion |
PBH NR. 21.029 ApS (CVR 14482393) | TVANGSOPLØST | 01.09.1990 | 01.05.1995 | direktion |
ABS BYG ApS (CVR 14378790) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1990 | 07.08.2000 | direktion |
Ejendomsselskabet Cologne ApS (CVR 13264546) | TVANGSOPLØST | 01.07.1989 | 10.11.1999 | direktion |
SAM-INVEST A/S (CVR 11522343) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1987 | 24.06.1991 | direktion |
ASX 10.089 ApS (CVR 10336996) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.07.1986 | 16.09.1996 | direktion |
PBH AF 29.09.1997 ApS (CVR 79287814) | TVANGSOPLØST | 24.10.1985 | 29.09.1997 | direktion |
ASX 6611 ApS (CVR 89866812) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.01.1982 | 16.09.1996 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Aksel Møller Andersen | 68,42 % | 73,68 % | 73,68 % | 89,47 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Aksel Møller Andersen (antal: 19) | 1 | 17 | 1 | 0 |
Pct. | 5 % | 89 % | 5 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Aksel Møller Andersen (antal: 24) | 9 | 12 | 2 | 1 |
Pct. | 38 % | 50 % | 8 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |