Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ANDERS LETH LEE HOLDING ApS (CVR 31613183) | NORMAL | 23.07.2008 |
MLT EJENDOMME ApS (CVR 19796574) | NORMAL | 12.12.1996 |
THOMAS LETH LEE HOLDING ApS (CVR 31613124) | NORMAL | 23.07.2008 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
HJØRRING ERHVERVSUDVIKLING A/S (CVR 27384307) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.09.2003 | 05.02.2007 |
MLT HOLDING, HJØRRING ApS (CVR 31614252) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.07.2008 | 11.02.2009 |
MØLLER LEE HOLDING A/S (CVR 25666194) | OPLØST EFTER SPALTNING | 10.10.2000 | 19.07.2004 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
NORD ENERGI NET A/S (CVR 25399269) | NORMAL | 01.01.2024 | næstformand |
NORD ENERGI FIBERNET A/S (CVR 30547101) | NORMAL | 01.05.2014 | formand |
NORD ENERGI TEKNIK A/S (CVR 25657403) | NORMAL | 01.05.2014 | formand |
MLT EJENDOMME ApS (CVR 19796574) | NORMAL | 13.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
JENS MØLLER LEE HOLDING A/S (CVR 27978843) | NORMAL | 19.07.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HIRTSHALS EL-NETSELSKAB A/S (CVR 25800222) | OPLØST EFTER FUSION | 11.12.2017 | 08.02.2018 | formand |
HIRTSHALS EL-FORSYNINGSSELSKAB A/S (CVR 25800249) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.12.2017 | 21.12.2017 | formand |
BREDBÅND NORD A/S (CVR 34883084) | OPLØST EFTER FUSION | 27.01.2015 | 31.10.2016 | formand |
TÅRS ELNET A/S (CVR 33045255) | OPLØST EFTER FUSION | 27.06.2014 | 08.10.2014 | formand |
TÅRS ELFORSYNING A/S (CVR 25598431) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.06.2014 | 12.09.2014 | formand |
NORD ENERGI NET A/S (CVR 25399269) | NORMAL | 01.05.2014 | 31.12.2023 | formand |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS (CVR 35466223) | NORMAL | 27.08.2013 | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
BREDBÅND NORD EJENDOMME I/S (CVR 30080696) | SLETTET | 01.07.2013 | 31.12.2013 | bestyrelse |
BREDBÅND NORD A/S (CVR 34883084) | OPLØST EFTER FUSION | 10.12.2012 | 12.05.2014 | bestyrelse |
NORD ENERGI RÅDGIVNING A/S (CVR 30176499) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.05.2012 | 14.09.2012 | bestyrelse |
I/S BREDBÅND NORD (CVR 28666713) | SLETTET | 15.05.2012 | 20.02.2014 | bestyrelse |
ENV NET A/S (CVR 25657497) | OPLØST EFTER FUSION | 26.04.2010 | 14.06.2012 | personlig_suppleant |
NORD ENERGI RÅDGIVNING A/S (CVR 30176499) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.04.2010 | 29.05.2012 | personlig_suppleant |
NORD ENERGI TEKNIK A/S (CVR 25657403) | NORMAL | 26.04.2010 | 29.05.2012 | suppleant |
NORD ENERGI FIBERNET A/S (CVR 30547101) | NORMAL | 26.04.2010 | 18.05.2012 | suppleant |
JENS MØLLER LEE HOLDING II ApS (CVR 29816085) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.02.2009 | 17.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
MLT HOLDING, HJØRRING ApS (CVR 31614252) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.07.2008 | 11.02.2009 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS (CVR 27418872) | NORMAL | 13.02.2006 | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
JØRGEN MØLLER LEE HOLDING A/S (CVR 27978886) | NORMAL | 19.07.2004 | 19.07.2004 | bestyrelsesmedlem |
HJØRRING ERHVERVSUDVIKLING A/S (CVR 27384307) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.09.2003 | 05.02.2007 | formand |
TOPCO A/S (CVR 12559542) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.2003 | 04.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
MØLLER LEE HOLDING A/S (CVR 25666194) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.03.2003 | 19.07.2004 | bestyrelse |
MLT A/S (CVR 22397915) | OPLØST EFTER FUSION | 28.02.2003 | 01.09.2005 | bestyrelse |
TRÆMADSEN SKAGEN A/S (CVR 19764389) | OPLØST EFTER FUSION | 02.01.1997 | 10.06.2002 | bestyrelse |
EBBESØ'S TØMMERHANDEL A/S (CVR 17610732) | OPLØST EFTER FUSION | 31.05.1996 | 02.07.2007 | bestyrelse |
EBBESØ HOLDING A/S (CVR 87214311) | NORMAL | 12.10.1995 | 19.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
KREWHCAM ApS (CVR 10998239) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1987 | 04.12.1995 | bestyrelse |
LØNSTRUP VANDVÆRK ApS (CVR 20920912) | NORMAL | 02.09.1983 | 26.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
A/S C.M. NIELSEN TRÆLAST OG BYGNINGSARTIKLER (CVR 30082311) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.01.1970 | 30.03.1998 | bestyrelse |
DANSK INTERPARES A/S (CVR 36512962) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1956 | 07.05.1996 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
THOMAS LETH LEE HOLDING ApS (CVR 31613124) | NORMAL | 23.07.2008 | direktør |
ANDERS LETH LEE HOLDING ApS (CVR 31613183) | NORMAL | 23.07.2008 | direktør |
JENS MØLLER LEE HOLDING A/S (CVR 27978843) | NORMAL | 19.07.2004 | direktør |
MLT EJENDOMME ApS (CVR 19796574) | NORMAL | 12.12.1996 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS (CVR 35466223) | NORMAL | 27.08.2013 | 31.10.2022 | direktør |
JENS MØLLER LEE HOLDING II ApS (CVR 29816085) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.02.2009 | 17.01.2024 | direktør |
MLT HOLDING, HJØRRING ApS (CVR 31614252) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.07.2008 | 11.02.2009 | direktion |
JØRGEN MØLLER LEE HOLDING A/S (CVR 27978886) | NORMAL | 19.07.2004 | 19.07.2004 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS (CVR 27418872) | NORMAL | 30.10.2003 | 31.10.2022 | direktør |
MØLLER LEE HOLDING A/S (CVR 25666194) | OPLØST EFTER SPALTNING | 10.10.2000 | 19.07.2004 | direktion |
MLT A/S (CVR 22397915) | OPLØST EFTER FUSION | 06.09.1957 | 01.09.2005 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Møller Lee | 3,03 % | 3,03 % | 3,03 % | 6,06 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Møller Lee (antal: 33) | 12 | 2 | 16 | 3 |
Pct. | 36 % | 6 % | 48 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Møller Lee (antal: 57) | 35 | 11 | 5 | 6 |
Pct. | 61 % | 19 % | 9 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |