Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgesvej 24, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Direktion: Henrik Østergaard Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-20 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Legale ejere: Henrik Østergaard Mortensen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Navne: Company-Creators Holding IVS (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Reelle ejere: Henrik Østergaard Mortensen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Stiftere: Henrik Østergaard Mortensen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Easyshopper IVS. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgesvej 24, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Direktion: Henrik Østergaard Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-20 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Legale ejere: Henrik Østergaard Mortensen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Navne: Company-Creators Holding IVS (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Østergaard Mortensen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Stiftere: Henrik Østergaard Mortensen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Vedtægter: 2018-11-20 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)