Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Direktion | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Navne | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-22 tilføjes Direktion: Heidi Jøker-Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-22 fjernes Direktion: Finn Jøker-Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-22 tilføjes Legale ejere: Heidi Jøker-Jensen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-22 fjernes Legale ejere: Finn Jøker-Jensen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-22 tilføjes Reelle ejere: Heidi Jøker-Jensen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-22 fjernes Reelle ejere: Finn Jøker-Jensen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-22 tilføjes Vedtægter: 2024-06-22 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2004-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: SMIDT NISSEN JØKER & CO. ApS. (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-05-22 tilføjes Navne: JØKER HOLDING, BRANDE ApS (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-21 fjernes Navne: JØKER HOLDING, BRANDE A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-22 tilføjes Vedtægter: 2024-05-22 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-14 fjernes Bestyrelse: Finn Jøker-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-17 tilføjes Bestyrelse: Heidi Jøker-Jensen (formand) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-01-17 fjernes Bestyrelse: Morten Vang Jøker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-16 fjernes Bestyrelse: Heidi Jøker-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Finn Jøker-Jensen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: Finn Jøker-Jensen (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 tilføjes Revisor: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Vang Jøker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-30 fjernes Bestyrelse: Aase Jøker-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-12-23)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Ferskvandsbrug (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i A/S Smidt Nissen Jøker & Co. samt hermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2009-05-25 tilføjes Navne: JØKER HOLDING, BRANDE A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2009-05-24 fjernes Navne: A/S SMIDT NISSEN JØKER & CO. HOLDING (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2009-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen. (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2009-05-25 tilføjes Vedtægter: 2009-05-25 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ferskvandsbrug (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Legale ejere: Finn Jøker-Jensen (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2007-06-30 tilføjes Reelle ejere: Finn Jøker-Jensen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogårdvej 18, 7330 Brande (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogårdvej 18, 7330 Brande (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-21 tilføjes Navne: A/S SMIDT NISSEN JØKER & CO. HOLDING (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-12-20 fjernes Navne: A/S SMIDT NISSEN JØKER & CO (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: s.nissen.joker@mailtele.dk (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-03 tilføjes Bestyrelse: Heidi Jøker-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-03 fjernes Bestyrelse: Claus Jøker-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: s.nissen.joker@mailtele.dk (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogårdvej 18, 7330 Brande (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2001-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Spjarupvej 6, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-17 fjernes Direktion: Jens Olav Jøker-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-03 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 fjernes Revisor: Tage Posborg Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-09-07 fjernes Bestyrelse: Anders Christian Munk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1955-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spjarupvej 6, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1955-12-30 tilføjes Bestyrelse: Anders Christian Munk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1955-12-30 tilføjes Direktion: Jens Olav Jøker-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1955-12-30 tilføjes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1955-12-30 tilføjes Navne: A/S SMIDT NISSEN JØKER & CO (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1955-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1955-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1955-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1955-12-30 tilføjes Revisor: Tage Posborg Petersen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1955-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 1955-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)