Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Bolette Sand Holding ApS (CVR 41212128) | NORMAL | 02.03.2020 |
Garageshoppen ApS (CVR 39301148) | NORMAL | 02.02.2018 |
Simone Sand Holding ApS (CVR 41212020) | NORMAL | 02.03.2020 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
POUL SAND ApS (CVR 18843706) | OPLØST EFTER SPALTNING | 03.10.1995 | 05.12.2008 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
I/S Gl. Struervej 7 (CVR 34257655) | 01.08.2012 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Bica ApS (CVR 39683695) | NORMAL | 02.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
BICA Invest ApS (CVR 44506807) | NORMAL | 01.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
FC MIDTJYLLAND A/S (CVR 31576156) | NORMAL | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Finance Facility VI ApS (CVR 43029606) | NORMAL | 08.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Finance Facility Administration ApS (CVR 43379437) | NORMAL | 07.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Brygge Partners I A/S (CVR 39001047) | NORMAL | 23.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
EICO A/S (CVR 11123244) | NORMAL | 10.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
EH 2011 A/S (CVR 33593198) | NORMAL | 10.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
EICO Holding ApS (CVR 42447897) | NORMAL | 10.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Slikbilen ApS (CVR 41353767) | NORMAL | 14.01.2022 | formand |
Brygge Partners II A/S (CVR 42208000) | NORMAL | 10.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Relevant Cosmetics ApS (CVR 41387246) | NORMAL | 03.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
HSPL Invest II ApS (CVR 42035254) | NORMAL | 01.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dokmentor A/S (CVR 40786015) | NORMAL | 05.09.2019 | formand |
Finance Facility III ApS (CVR 40389768) | NORMAL | 29.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
BLUE FOX - HERNING A/S (CVR 21790206) | NORMAL | 21.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
EBI Management ApS (CVR 38999826) | NORMAL | 11.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Generaxion Holding A/S (CVR 39172542) | NORMAL | 29.01.2018 | formand |
Finance Facility II ApS (CVR 38736426) | NORMAL | 23.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
POUL SAND A/S (CVR 31882176) | NORMAL | 31.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
PS EJENDOMME 2014 A/S (CVR 32659276) | NORMAL | 31.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
PS INVESTERING ApS (CVR 30549791) | NORMAL | 31.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
MCH A/S (CVR 43555928) | NORMAL | 25.04.2005 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EICO Holding ApS (CVR 42447897) | NORMAL | 30.06.2021 | 09.05.2022 | formand |
JYSK-FYNSK EJENDOMSINVESTERING A/S (CVR 29831262) | NORMAL | 28.01.2021 | 19.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
HSPL Invest ApS (CVR 40090193) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.12.2018 | 24.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Brygge Partners I A/S (CVR 39001047) | NORMAL | 11.09.2018 | 15.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Generaxion A/S (CVR 31189810) | NORMAL | 29.01.2018 | 07.02.2018 | formand |
Vitamin Well Danmark ApS (CVR 35654321) | NORMAL | 29.12.2016 | 06.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
ITM8 Holding A/S (CVR 37621285) | NORMAL | 01.07.2016 | 31.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 1. juni 2020 A/S (CVR 17205277) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.04.2014 | 12.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
ITG ApS (CVR 32347134) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.12.2013 | 22.01.2018 | bestyrelse |
FURN CONSULT A/S (CVR 25122682) | NORMAL | 24.09.2013 | 21.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
FC HOLDING 2011 A/S (CVR 34073295) | NORMAL | 24.09.2013 | 21.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Datterselskabet af 09.06.2022 A/S (CVR 35256423) | UNDER KONKURS | 10.06.2013 | 06.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
DOKPRINT PARTNER A/S (CVR 34728038) | OPLØST EFTER FUSION | 31.10.2012 | 05.09.2019 | formand |
itm8 A/S (CVR 27001092) | NORMAL | 19.09.2012 | 27.06.2016 | formand |
GR3 A/S (CVR 10007119) | OPLØST EFTER FUSION | 14.03.2012 | 13.04.2016 | bestyrelse |
EICO A/S (CVR 11123244) | NORMAL | 06.06.2011 | 09.05.2022 | formand |
EH 2011 A/S (CVR 33593198) | NORMAL | 05.04.2011 | 09.05.2022 | formand |
INNOVATION MIDTVEST HOLDING A/S (CVR 33373570) | NORMAL | 21.12.2010 | 03.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 09.06.2022 A/S (CVR 31166381) | UNDER KONKURS | 17.06.2010 | 06.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
BCN AF 2007 A/S (CVR 30588436) | OPLØST EFTER FUSION | 14.05.2007 | 11.01.2010 | bestyrelse |
INNOVATION MIDTVEST A/S (CVR 20732334) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.04.2006 | 03.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
SETO FINANS ApS (CVR 27303803) | TVANGSOPLØST | 18.12.2003 | 01.05.2007 | bestyrelse |
FCM HOLDING A/S (CVR 83567414) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.2001 | 22.05.2003 | bestyrelse |
POUL SAND ApS (CVR 18843706) | OPLØST EFTER SPALTNING | 03.10.1995 | 05.05.1998 | bestyrelse |
PARTNER HERNING A/S (CVR 18652498) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1995 | 30.11.2004 | bestyrelse |
HERNING FREMAD PROFF. A/S (CVR 66463214) | OPLØST EFTER FUSION | 25.11.1980 | 25.11.1999 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Impact Invest Herning ApS (CVR 42588504) | NORMAL | 21.12.2021 | direktør |
Marbella Ejendomme ApS (CVR 39914107) | NORMAL | 17.03.2021 | direktør |
PSH Holding 1 ApS (CVR 39277085) | NORMAL | 25.01.2018 | direktør |
PP-FC HOLDING 2011 ApS (CVR 34073252) | NORMAL | 29.11.2011 | direktør |
PS EJENDOMME 2014 A/S (CVR 32659276) | NORMAL | 15.12.2009 | direktør |
POUL SAND A/S (CVR 31882176) | NORMAL | 05.12.2008 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET AF 27.11.2008 ApS (CVR 31881447) | NORMAL | 05.12.2008 | direktør |
PS INVESTERING ApS (CVR 30549791) | NORMAL | 25.06.2007 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
POUL SAND ITR HOLDING ApS (CVR 34709998) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.09.2012 | 23.06.2020 | direktion |
MARLENE ØSTERGAARD THOMSEN HOLDING ApS (CVR 31882184) | NORMAL | 05.12.2008 | 16.02.2009 | direktør |
SAND & BUNDGAARD HOLDING ApS (CVR 28143575) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.10.2004 | 24.02.2010 | direktion |
POUL SAND ApS (CVR 18843706) | OPLØST EFTER SPALTNING | 03.10.1995 | 05.12.2008 | direktion |
PARTNER HERNING A/S (CVR 18652498) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1995 | 01.12.2009 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Poul Sand | 0 % | 0 % | 0 % | 6,78 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Poul Sand (antal: 59) | 40 | 4 | 12 | 3 |
Pct. | 68 % | 7 % | 20 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Poul Sand (antal: 92) | 49 | 13 | 26 | 4 |
Pct. | 53 % | 14 % | 28 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |