Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
DYRVED & MØLLER ApS (CVR 25570723) | NORMAL | 01.07.2000 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BONYT 1 ApS (CVR 27581935) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.02.2004 | 02.08.2011 |
BONYT 2 ApS (CVR 27597629) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.02.2004 | 14.01.2015 |
BONYT 3 ApS (CVR 27608175) | TVANGSOPLØST | 24.02.2004 | 08.09.2010 |
BONYT 4 ApS (CVR 27638465) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.03.2004 | 07.01.2011 |
BONYT 6 ApS (CVR 27659195) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.03.2004 | 12.01.2012 |
BREMER ERHVERVS EJENDOMME A/S (CVR 28863004) | TVANGSOPLØST | 30.06.2005 | 08.09.2010 |
BREMER HOLDING ApS (CVR 25492978) | TVANGSOPLØST | 01.07.2000 | 09.12.2013 |
KIGNÆSKROGEN ApS (CVR 27645585) | TVANGSOPLØST | 17.03.2004 | 13.12.2012 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
A Place To ApS (CVR 39066750) | NORMAL | 07.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
A Place To Entreprise ApS (CVR 39754134) | NORMAL | 09.02.2023 | 01.03.2024 | formand |
A Place To Entreprise ApS (CVR 39754134) | NORMAL | 01.08.2018 | 10.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
A Place To Esbjerg ApS (CVR 39155141) | NORMAL | 08.12.2017 | 23.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
A PLACE TO HOTELS A/S (CVR 34704627) | NORMAL | 03.03.2015 | 07.02.2023 | formand |
OVASIO ApS (CVR 31073707) | OPLØST EFTER FUSION | 03.03.2015 | 11.10.2019 | formand |
MINDLINE ApS (CVR 27411274) | NORMAL | 01.11.2013 | 28.02.2017 | formand |
KONG GEORGS VEJ 61 ApS (CVR 35401172) | OPLØST EFTER FUSION | 11.07.2013 | 04.04.2014 | formand |
Heimstaden Dortheavej ApS (CVR 33877404) | NORMAL | 28.06.2013 | 07.07.2014 | formand |
Heimstaden Kollegiet Noden ApS (CVR 34486468) | NORMAL | 09.10.2012 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
FREDERIKSSUND FLYT ApS (CVR 34578958) | OPLØST EFTER FUSION | 15.05.2012 | 01.11.2016 | formand |
FREDERIKSSUND TRANSPORT & FLYTTEFORRETNING ApS (CVR 28122373) | TVANGSOPLØST | 16.04.2012 | 01.06.2012 | formand |
DELTA OPTIMIZE MATCH ApS (CVR 33586981) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.2011 | 17.05.2013 | bestyrelse |
Kadance ApS (CVR 33571852) | OPLØST EFTER FUSION | 06.05.2011 | 05.10.2016 | bestyrelse |
SIRELA NORDSJÆLLAND A/S (CVR 32099610) | OPLØST EFTER FUSION | 20.04.2009 | 01.09.2011 | bestyrelse |
EDK ADMINISTRATION ApS (CVR 32099602) | NORMAL | 17.04.2009 | 31.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
SØBAKKE PARKERING A/S (CVR 31875099) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.12.2008 | 19.11.2009 | bestyrelse |
Kellerishus ApS (CVR 31076064) | OPLØST EFTER FUSION | 12.11.2007 | 28.04.2011 | bestyrelse |
MSV-BYG ApS (CVR 30896084) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.09.2007 | 11.09.2009 | bestyrelse |
BONYT PROJEKT SALG ApS (CVR 30708768) | TVANGSOPLØST | 06.07.2007 | 30.06.2009 | formand |
MAGLEHØJHUSE A/S (CVR 18411776) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.07.2007 | 04.12.2013 | formand |
BONYT A/S (CVR 10033810) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.09.2006 | 23.11.2012 | bestyrelse |
BONYT PROJEKT 4 ApS (CVR 29328285) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.09.2006 | 12.01.2010 | bestyrelse |
LUNDSGÅRDS BAKKE ApS (CVR 29444358) | TVANGSOPLØST | 04.04.2006 | 13.12.2012 | bestyrelse |
BONYT PROJEKT 2 ApS (CVR 29218072) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.12.2005 | 30.06.2009 | bestyrelse |
BONYT PROJEKT 1 ApS (CVR 29217955) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2005 | 09.03.2007 | bestyrelse |
BONYT PROJEKT ApS (CVR 29182698) | TVANGSOPLØST | 23.11.2005 | 08.02.2010 | bestyrelse |
BREMER ERHVERVS EJENDOMME A/S (CVR 28863004) | TVANGSOPLØST | 30.06.2005 | 08.09.2010 | bestyrelse |
FREDERIKSSUND TRANSPORT & FLYTTEFORRETNING ApS (CVR 28122373) | TVANGSOPLØST | 06.10.2004 | 23.02.2007 | formand |
CODAN FORSIKRING A/S (CVR 10529638) | OPLØST EFTER SPALTNING | 04.05.2000 | 01.07.2005 | bestyrelsesmedlem |
Scandi Co 3 A/S (CVR 56771212) | NORMAL | 04.05.2000 | 01.07.2005 | bestyrelsesmedlem |
Scandi Co 3 A/S (CVR 56771212) | NORMAL | 29.04.1999 | 29.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
A Place To Entreprise ApS (CVR 39754134) | NORMAL | 01.03.2024 | adm. dir |
Connectoall ApS (CVR 41551291) | NORMAL | 27.02.2023 | adm. dir |
Washomate ApS (CVR 41551666) | NORMAL | 27.02.2023 | adm. dir |
Ejendomsselskabet af 10.10.2018 ApS (CVR 39934329) | NORMAL | 10.10.2018 | direktør |
ALTK HOLDING ApS (CVR 32095348) | NORMAL | 18.09.2018 | adm. dir |
A Place To ApS (CVR 39066750) | NORMAL | 07.11.2017 | direktør |
EDK ADMINISTRATION ApS (CVR 32099602) | NORMAL | 17.04.2009 | adm. dir |
Gåsebæksvej 20 ApS (CVR 28159765) | NORMAL | 18.11.2004 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
A Place To Copenhagen Holding ApS (CVR 44432676) | NORMAL | 14.11.2023 | 15.08.2024 | direktør |
APT Horsens Holding ApS (CVR 41425938) | NORMAL | 11.06.2020 | 07.02.2023 | direktør |
A Place To Horsens ApS (CVR 41426322) | NORMAL | 11.06.2020 | 07.02.2023 | direktør |
ADVANTEC ApS (CVR 36078243) | NORMAL | 06.05.2019 | 01.09.2020 | adm. dir |
A Place To Esbjerg Holding ApS (CVR 39934019) | NORMAL | 10.10.2018 | 07.02.2023 | direktør |
A Place To Entreprise ApS (CVR 39754134) | NORMAL | 01.08.2018 | 09.02.2023 | direktør |
A Place To Esbjerg ApS (CVR 39155141) | NORMAL | 08.12.2017 | 07.02.2023 | direktør |
Valeo Management Nordics ApS (CVR 38967738) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.09.2017 | 21.06.2018 | adm. dir |
CCCo ApS (CVR 37626287) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.04.2016 | 23.04.2020 | direktør |
EIDK LEJLIGHEDER ApS (CVR 36553162) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.02.2015 | 31.01.2019 | direktion |
Heimstaden Dortheavej ApS (CVR 33877404) | NORMAL | 07.07.2014 | 12.03.2019 | adm. dir |
HILLERØDGADE 36 ApS (CVR 32309437) | OPLØST EFTER FUSION | 13.06.2014 | 31.01.2019 | direktion |
Heimstaden Rygården I ApS (CVR 32312365) | NORMAL | 13.06.2014 | 01.11.2018 | direktør |
Cubes ApS (CVR 31865719) | OPLØST EFTER FUSION | 08.05.2014 | 11.10.2019 | direktion |
KONG GEORGS VEJ 61 ApS (CVR 35401172) | OPLØST EFTER FUSION | 04.04.2014 | 21.12.2017 | direktion |
FREDERIKSSUND FLYT ApS (CVR 34578958) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.2014 | 11.10.2019 | adm. dir |
EJENDOMSINVESTERING DANMARK ApS (CVR 35036105) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.01.2014 | 30.11.2018 | direktion |
AM ARKITEKTER ApS (CVR 35400826) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.07.2013 | 01.01.2015 | direktion |
BOLIGROBOTTEN.DK ApS (CVR 34092818) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.12.2011 | 17.05.2013 | direktion |
Kadance ApS (CVR 33571852) | OPLØST EFTER FUSION | 06.05.2011 | 11.10.2019 | adm. dir |
DELTA OPTIMIZE MATCH ApS (CVR 33586981) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.03.2011 | 17.05.2013 | direktion |
Heimstaden Tandrup Kollegiet ApS (CVR 32781780) | NORMAL | 03.03.2010 | 26.10.2016 | adm. dir |
M-ENTREPRISE ApS (CVR 32292135) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.07.2009 | 29.01.2010 | direktion |
THE NORDIC SALES FORCE ApS (CVR 32284779) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 06.07.2009 | 01.09.2012 | direktion |
SLETTEN ERHVERVS EJENDOMME ApS (CVR 32278191) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.2009 | 28.11.2012 | direktion |
SLETTEN EJENDOMSINVESTERING ApS (CVR 32267971) | OPLØST EFTER FUSION | 23.06.2009 | 28.11.2012 | direktion |
SIRELA NORDSJÆLLAND A/S (CVR 32099610) | OPLØST EFTER FUSION | 20.04.2009 | 28.04.2010 | adm. dir |
SØBAKKE PARKERING A/S (CVR 31875099) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.12.2008 | 19.11.2009 | adm. dir |
Kellerishus ApS (CVR 31076064) | OPLØST EFTER FUSION | 12.11.2007 | 14.09.2009 | direktion |
TOFTEGAARDS PARK ApS (CVR 30703308) | TVANGSOPLØST | 03.07.2007 | 12.10.2011 | direktion |
BONYT A/S (CVR 10033810) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.01.2007 | 23.11.2012 | adm. dir |
BONYT 9 ApS (CVR 29802726) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.12.2006 | 30.06.2009 | direktion |
BONYT JYLLAND ApS (CVR 29797730) | TVANGSOPLØST | 10.11.2006 | 30.06.2009 | direktion |
KDB BYG 1 ApS (CVR 29526087) | OPLØST EFTER FUSION | 02.11.2006 | 02.11.2006 | direktion |
LUNDSGÅRDS BAKKE ApS (CVR 29444358) | TVANGSOPLØST | 04.04.2006 | 13.12.2012 | direktion |
BONYT PROJEKT 4 ApS (CVR 29328285) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.02.2006 | 19.07.2011 | direktion |
BONYT ERHVERVS EJENDOMME A/S (CVR 29212082) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2005 | 11.09.2012 | direktion |
BONYT PROJEKT 1 ApS (CVR 29217955) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2005 | 31.05.2010 | direktion |
BONYT PROJEKT 2 ApS (CVR 29218072) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.12.2005 | 30.06.2009 | direktion |
BONYT PROJEKT ApS (CVR 29182698) | TVANGSOPLØST | 23.11.2005 | 08.09.2010 | direktion |
BREMER ERHVERVS EJENDOMME A/S (CVR 28863004) | TVANGSOPLØST | 30.06.2005 | 08.09.2010 | direktion |
STRANDVEJEN 98 ApS (CVR 26042526) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.04.2005 | 30.06.2009 | direktion |
BONYT 7 ApS (CVR 28298005) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2004 | 30.06.2009 | direktion |
BONYT 6 ApS (CVR 27659195) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.03.2004 | 30.06.2009 | direktion |
KIGNÆSKROGEN ApS (CVR 27645585) | TVANGSOPLØST | 17.03.2004 | 13.12.2012 | direktion |
BONYT 4 ApS (CVR 27638465) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.03.2004 | 30.06.2010 | direktion |
BONYT 3 ApS (CVR 27608175) | TVANGSOPLØST | 24.02.2004 | 30.06.2009 | direktion |
BONYT 2 ApS (CVR 27597629) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.02.2004 | 30.06.2009 | direktion |
BONYT 1 ApS (CVR 27581935) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.02.2004 | 30.06.2009 | direktion |
BONYT A/S (CVR 10033810) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.05.2003 | 01.10.2003 | direktion |
JAHL EJENDOMME ApS (CVR 26346754) | TVANGSOPLØST | 26.11.2001 | 08.04.2003 | direktion |
BREMER BOLIG EJENDOMME ApS (CVR 25945042) | NORMAL | 16.02.2001 | 01.07.2010 | direktør |
BREMER HOLDING ApS (CVR 25492978) | TVANGSOPLØST | 01.07.2000 | 09.12.2013 | direktion |
DYRVED & MØLLER ApS (CVR 25570723) | NORMAL | 01.07.2000 | 09.08.2002 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Kristensen | 17,33 % | 24,00 % | 30,67 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Lars Kristensen (antal: 75) | 23 | 25 | 22 | 5 |
Pct. | 31 % | 33 % | 29 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Kristensen (antal: 108) | 32 | 62 | 5 | 9 |
Pct. | 30 % | 57 % | 5 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |