Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PETER KLARSKOV HOLDING ApS (CVR 27424899) | NORMAL | 23.10.2003 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Peter Klarskov Midlertidigt Holding ApS (CVR 40604472) | OPLØST EFTER SPALTNING | 24.06.2019 | 26.06.2019 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
PETER KLARSKOV LARSEN (CVR 17725270) | 01.04.1994 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KALUNDBORG MOTOR CO. A/S (CVR 42025917) | NORMAL | 18.12.1984 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
UDVIKLINGSSELSKABET BLINDESTRÆDE ApS (CVR 35386009) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.2013 | 10.03.2014 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET AF 15. DECEMBER 2008 A/S (CVR 31786142) | OPLØST EFTER FUSION | 19.03.2013 | 10.03.2014 | bestyrelse |
Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S (CVR 10080568) | NORMAL | 19.03.2013 | 10.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
NAUCA A/S (CVR 30804619) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.01.2012 | 27.02.2013 | næstformand |
HAFNIA PROPERTY HOLDING A/S (CVR 27139205) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.04.2011 | 27.02.2013 | næstformand |
SPAREKASSEN SJÆLLAND (CVR 29157812) | OPLØST EFTER FUSION | 02.03.2011 | 14.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
KALUNDBORG MOTOR CO. A/S (CVR 42025917) | NORMAL | 22.12.1972 | 12.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
PKL Holding I ApS (CVR 40789561) | NORMAL | 26.06.2019 | direktør |
PKL Holding II ApS (CVR 40789553) | NORMAL | 26.06.2019 | direktør |
PETER KLARSKOV HOLDING ApS (CVR 27424899) | NORMAL | 23.10.2003 | direktør |
KALUNDBORG MOTOR CO. A/S (CVR 42025917) | NORMAL | 22.12.1972 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Peter Klarskov Midlertidigt Holding ApS (CVR 40604472) | OPLØST EFTER SPALTNING | 24.06.2019 | 26.06.2019 | direktør |
MOTORCENTRET KALUNDBORG ApS (CVR 71077128) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.06.1982 | 10.05.1995 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Klarskov Larsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Klarskov Larsen (antal: 13) | 5 | 0 | 7 | 1 |
Pct. | 38 % | 0 % | 54 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Klarskov Larsen (antal: 23) | 8 | 6 | 6 | 3 |
Pct. | 35 % | 26 % | 26 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
MOTORCENTRET KALUNDBORG ApS (CVR 71077128) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1982-06-02 | 1995-09-15 | likvidator |