Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: Bøgelunden Holding Aps (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: Bøgelunden Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Bøgelunden Entreprise Aps. (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-24 tilføjes Legale ejere: Supaknapa Kaewchanikan (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 fjernes Legale ejere: Heini Bøgelund Andersen (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Reelle ejere: Supaknapa Kaewchanikan (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 fjernes Reelle ejere: Heini Bøgelund Andersen (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Fælledvej 16, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Direktion: Heini Bøgelund Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Formål: Udøve formuepleje, eje og sælge værdipapirer, investere i fast ejendom samt udøve beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-06 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: heini.bogelunden@hotmail.com (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Legale ejere: Heini Bøgelund Andersen (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2018-11-06 tilføjes Navne: Bøgelunden Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-11-06 tilføjes Reelle ejere: Heini Bøgelund Andersen (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2018-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Stiftere: Heini Bøgelund Andersen (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Vedtægter: 2018-11-06 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-06)