Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 52, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Direktion: Anders Søren Tofte Hesselaa (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-23 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Legale ejere: AT Group Denmark Holding ApS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Navne: AT Group Denmark ApS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Reelle ejere: Anders Søren Tofte Hesselaa (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Stiftere: AT Group Denmark Holding ApS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 52, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Direktion: Anders Søren Tofte Hesselaa (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidling af arbejdskraft og ressourcer indenfor bygge- og anlægsbranchen og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-23 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Legale ejere: AT Group Denmark Holding ApS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Navne: AT Group Denmark ApS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Reelle ejere: Anders Søren Tofte Hesselaa (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Stiftere: AT Group Denmark Holding ApS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Vedtægter: 2018-10-23 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-22)