Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sneppevej 2, 4653 Karise (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Binavne: København Rugby Klub IVS, Copenhagen Rugby Club IVS, Black Swans Rugby League IVS, Black Swans Rugby IVS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Direktion: Harry James Rose (direktør) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-23 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Kontaktoplysninger: ste_davy@hotmail.com (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Legale ejere: Steven Colin Davy, Harry James Rose (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Navne: Copenhagen Rugby IVS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Reelle ejere: Steven Colin Davy, Harry James Rose (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Stiftere: Steven Colin Davy, Harry James Rose (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneppevej 2, 4653 Karise (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Stokhusgade 4, st. th., 1317 København K (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: ste_davy@hotmail.com (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-08-30 fjernes Kontaktoplysninger: sdvy@nne.com (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokhusgade 4, st. th., 1317 København K (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2018-10-23 tilføjes Binavne: København Rugby Klub IVS, Copenhagen Rugby Club IVS, Black Swans Rugby League IVS, Black Swans Rugby IVS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Direktion: Harry James Rose (direktør) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Dette omfatter udviklingen af topklasse kommerciel rugby i København og det omkringliggende område. (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-23 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sdvy@nne.com (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2018-10-23 tilføjes Legale ejere: Steven Colin Davy, Harry James Rose (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Navne: Copenhagen Rugby IVS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Reelle ejere: Steven Colin Davy, Harry James Rose (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Stiftere: Steven Colin Davy, Harry James Rose (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Vedtægter: 2018-10-23 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-15)