Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet af 22.8.2017 ApS (CVR 30920872) | NORMAL | 02.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Khaled Rashid | 31.12.2018 | 02.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Patricia Olesen | 22.10.2018 | 31.12.2018 | 100,00% | 100,00 % |