Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Oslovej 9, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-03 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: ingebonde1986@gmail.com (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Legale ejere: Inge Bonde Andersen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Navne: Pingsen Holding IVS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Reelle ejere: Inge Bonde Andersen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Stiftere: Inge Bonde Andersen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 fjernes Direktion: Inge Bonde Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oslovej 9, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Direktion: Inge Bonde Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-03 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: ingebonde1986@gmail.com (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Legale ejere: Inge Bonde Andersen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Navne: Pingsen Holding IVS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Reelle ejere: Inge Bonde Andersen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Stiftere: Inge Bonde Andersen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-10-03 tilføjes Vedtægter: 2018-10-03 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)