Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEMA GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2018-10-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgebjergvej 1, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Direktion: Bjørn Bjergsted (direktør) (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand med ledelses- og salgstræning samt at eje anparter i andre virksomheder samt at udvikle ejendomsprojekter, herunder køb og salg samt udlejning af fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-27 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Legale ejere: Bjørn Bjergsted (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Navne: Bump Consulting ApS (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Bjergsted (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Stiftere: Bjørn Bjergsted (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Vedtægter: 2018-09-27 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-08)