Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Dekret | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lygten 2, 2400 København NV (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-27 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Kontaktoplysninger: vinsorpoloclub@outlook.com (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Legale ejere: DTM Simonsen Holding ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Navne: Brdr. Simonsen ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Reelle ejere: Christian Simonsen, Anders Simonsen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Stiftere: DTM Simonsen Holding ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lygten 2, 2400 København NV (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2022-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lygten 2, 2400 København NV (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2022-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-03 fjernes Direktion: Christian Simonsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-03 fjernes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-05 Statstidende Dekret
Den 2022-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lygten 2, 2400 København NV (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvang 36, 5210 Odense NV (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvang 36, 5210 Odense NV (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllestien 17, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-07-11)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllestien 17, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-07-11)
Den 2020-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: vinsorpoloclub@outlook.com (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2019-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Reberbanegade 3, 1. 352., 2300 København S (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reberbanegade 3, 1. 352., 2300 København S (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2018-09-27 tilføjes Direktion: Christian Simonsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2018-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailforretning og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-27 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Legale ejere: DTM Simonsen Holding ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Navne: Brdr. Simonsen ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Reelle ejere: Christian Simonsen, Anders Simonsen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2018-09-27 tilføjes Stiftere: DTM Simonsen Holding ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2018-09-27 tilføjes Vedtægter: 2018-09-27 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-23)