Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 43, 1. th., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Bestyrelse: Matti Schwartz (formand) (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Direktion: Matti Schwartz (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-21 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Legale ejere: Matti Schwartz (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Navne: AI Legal IVS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Reelle ejere: Matti Schwartz (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Stiftere: Matti Schwartz (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 43, 1. th., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Bestyrelse: Matti Schwartz (formand) (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Direktion: Matti Schwartz (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle og anvende teknologiske værktøjer rettet mod juridiske og finansielle virksomheder (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-21 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Legale ejere: Matti Schwartz (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Navne: AI Legal IVS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Reelle ejere: Matti Schwartz (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Stiftere: Matti Schwartz (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Vedtægter: 2018-09-21 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-11)