Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2022-12-01 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 tilføjes Reelle ejere: David John Hughes, Jens Erik Ohnemus (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-06-25 fjernes Reelle ejere: Jens Erik Ohnemus (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnholtgyden 5, 6600 Vejen (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 7, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Hjemmeside: www.farmcompany.dk (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@farmcompany.dk (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 7, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-09-24 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Ohnemus (formand) (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Direktion: Hans Thorvald Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive ejendommen Ravninggaard, DK-6760 Ribe og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-24 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Legale ejere: FARM COMPANY A/S (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Navne: Ravninggaard ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Reelle ejere: Jens Erik Ohnemus, Jens Erik Ohnemus (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2018-09-24 tilføjes Stiftere: FARM COMPANY A/S (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af direktionen i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Vedtægter: 2018-09-24 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-26)