Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-02-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-02-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2018-09-12 tilføjes Direktion: Poul Lund Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at varetage administrative opgaver herunder bogføring, lønadministration, ansættelse og udlejning af personale samt beslægtede opgaver indenfor administration (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-12 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: p.christensen@gtsnordic.com (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Legale ejere: ALPHA CENTAURI ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Navne: GTS Nordic Administration ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Reelle ejere: Poul Lund Christensen (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2018-09-12 tilføjes Stiftere: ALPHA CENTAURI ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Vedtægter: 2018-09-12 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-14)