Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 62, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Direktion: Brian Grønkjær Kuhre (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-24 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Legale ejere: Brian Grønkjær Kuhre, Fensmarks Holding ApS (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Navne: Coboti Holding ApS (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Reelle ejere: Brian Grønkjær Kuhre (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Stiftere: Fensmarks Holding ApS, Brian Grønkjær Kuhre (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 62, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 62, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 62, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-08-24 tilføjes Direktion: Brian Grønkjær Kuhre (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-24 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Legale ejere: Brian Grønkjær Kuhre, Fensmarks Holding ApS (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Navne: Coboti Holding ApS (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Reelle ejere: Brian Grønkjær Kuhre (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Stiftere: Fensmarks Holding ApS, Brian Grønkjær Kuhre (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Vedtægter: 2018-08-24 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: SD Freeze Drying A/S. (offentliggjort 2018-11-24)