Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Kapital | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 tilføjes Legale ejere: Mike Langtoft (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Legale ejere: Peter Valdemar Skjerning (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 tilføjes Reelle ejere: Mike Langtoft (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Reelle ejere: Peter Valdemar Skjerning (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellestykket 34, 2450 København SV (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosendal 24, st. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: ml@vikkeaps.dk (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-14 fjernes Kontaktoplysninger: poul@revision123.dk (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-06 tilføjes Direktion: Mike Langtoft (direktør) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-06 fjernes Direktion: Peter Valdemar Skjerning (direktør) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-06 tilføjes Navne: MML Holding ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-05 fjernes Navne: Hair de'luxe ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-06 tilføjes Vedtægter: 2022-06-06 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS KBUS 8 NR. 1136. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosendal 24, st. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 462, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: poul@revision123.dk (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-10-31 tilføjes Direktion: Peter Valdemar Skjerning (direktør) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-10-31 fjernes Direktion: Peter Vang Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: Hair de'luxe ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: Hair de'luxe IVS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: Peter Valdemar Skjerning (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-09-01 fjernes Legale ejere: PVH Byg Holding ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Valdemar Skjerning (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-09-01 fjernes Reelle ejere: Peter Vang Hansen (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-12 tilføjes Legale ejere: PVH Byg Holding ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-12-12 fjernes Legale ejere: Peter Vang Hansen (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 462, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2018-08-14 tilføjes Direktion: Peter Vang Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve frisørvirksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-14 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Legale ejere: Peter Vang Hansen (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2018-08-14 tilføjes Navne: Hair de'luxe IVS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Reelle ejere: Peter Vang Hansen (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Stiftere: Peter Vang Hansen (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Vedtægter: 2018-08-14 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-15)