Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedvej 61, 2500 Valby (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-02 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Kontaktoplysninger: fassingm@yahoo.dk (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Navne: 2tal Entreprise ApS (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Stiftere: Mads Kjeldsen Fassing (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2021-09-01 fjernes Direktion: Mads Kjeldsen Fassing (direktør) (offentliggjort 2021-09-05)
Den 2021-09-03 Statstidende Dekret
Den 2021-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-05)
Den 2021-07-01 fjernes Direktion: Kasper Skjødt Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: Kasper Skjødt Nielsen (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Kasper Skjødt Nielsen (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-06-02 tilføjes Legale ejere: Kasper Skjødt Nielsen (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-06-02 fjernes Legale ejere: Mads Kjeldsen Fassing (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-01 fjernes Legale ejere: Kasper Skjødt Nielsen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Reelle ejere: Kasper Skjødt Nielsen (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-06-02 fjernes Reelle ejere: Mads Kjeldsen Fassing (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-01 fjernes Reelle ejere: Kasper Skjødt Nielsen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedvej 61, 2500 Valby (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2021-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkmosevej 54, 1. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2021-03-02 tilføjes Direktion: Kasper Skjødt Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-03-02 tilføjes Legale ejere: Kasper Skjødt Nielsen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-03-02 tilføjes Reelle ejere: Kasper Skjødt Nielsen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-09-01 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2020-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2020-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2020-02-07 tilføjes Navne: 2tal Entreprise ApS (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2020-02-06 fjernes Navne: 2tal Entreprise IVS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-07 tilføjes Vedtægter: 2020-02-07 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2020-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2020-02-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkmosevej 54, 1. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2018-08-02 tilføjes Direktion: Mads Kjeldsen Fassing (direktør) (offentliggjort 2021-09-05)
Den 2018-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er entreprise arbejde samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-02 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: fassingm@yahoo.dk (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Legale ejere: Mads Kjeldsen Fassing (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2018-08-02 tilføjes Navne: 2tal Entreprise IVS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Reelle ejere: Mads Kjeldsen Fassing (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2018-08-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Stiftere: Mads Kjeldsen Fassing (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-09-05)
Den 2018-08-02 tilføjes Vedtægter: 2018-08-02 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-05)