Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-09-23 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-20 tilføjes Direktion: Esper Mikael Espersen (direktør) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-20 tilføjes Vedtægter: 2021-09-20 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2018-08-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MiWire ApS. (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Esper Mikael Espersen (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 62, 3550 Slangerup (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Direktion: Esper Mikael Espersen (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2018-08-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre virksomheder og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-03 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2018-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2018-08-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Legale ejere: Esper Mikael Espersen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Navne: Strider ApS (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Reelle ejere: Esper Mikael Espersen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Stiftere: Esper Mikael Espersen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2018-08-03 tilføjes Vedtægter: 2018-08-03 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2018-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)