Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsbjergvænge 94, 3520 Farum (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Direktion: Jesper Christian Holst (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Kontaktoplysninger: sqraeff@gmail.com (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Legale ejere: Jesper Christian Holst (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Navne: Horison Holding IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Reelle ejere: Jesper Christian Holst (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Stiftere: Jesper Christian Holst (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-01-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsbjergvænge 94, 3520 Farum (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Jesper Christian Holst (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forvaltning af aktiver og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: sqraeff@gmail.com (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Christian Holst (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Navne: Horison Holding IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Christian Holst (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Stiftere: Jesper Christian Holst (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-17)