Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Hovmand Rossel | 01.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Holger Ehlers-Hansen | 01.12.2018 | 31.12.2022 | adm. dir |
Søren Kock | 01.11.2018 | 01.12.2018 | adm. dir |
Jacob Adelbertus Cornelis Vermeule | 22.10.2018 | 01.11.2018 | direktør |
Frans Maarten van Berckel | 04.07.2018 | 22.10.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Malin Birgitta Schmidt | 26.09.2023 | formand |
Lars Hovmand Rossel | 07.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Riis Damgaard | 30.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Mondrup | 30.11.2021 | 26.09.2023 | formand |
Rasmus Maahr | 24.05.2019 | 30.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Holger Ehlers-Hansen | 01.12.2018 | 07.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mette Ehlers-Hansen | 01.12.2018 | 07.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kock | 01.12.2018 | 30.11.2021 | formand |
Dominique Nicole Dr. Friederich | 01.12.2018 | 24.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kock | 01.11.2018 | 30.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Adelbertus Cornelis Vermeule | 04.07.2018 | 30.11.2018 | formand |
Jerry Mathen George | 04.07.2018 | 31.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Frans Maarten van Berckel | 04.07.2018 | 22.10.2018 | bestyrelsesmedlem |