Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 tilføjes Bestyrelse: Anita Graakjær Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-24 fjernes Bestyrelse: Merete Johanne Sørensen (formand) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-13 tilføjes Bestyrelse: Merete Johanne Sørensen (formand) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-03-13 fjernes Bestyrelse: Eva Hyldgaard Olsen (formand) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-12 fjernes Bestyrelse: Merete Johanne Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-04-04 tilføjes Bestyrelse: Merete Johanne Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-04-04 fjernes Bestyrelse: Anita Graakjær Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 8, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 8, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 8, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Louisegade 2, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening med formanden for bestyrelsen (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 tilføjes Bestyrelse: Anita Graakjær Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-02-28 tilføjes Direktion: Jesper Axø Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Direktion: Anita Graakjær Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 tilføjes Vedtægter: 2020-02-28 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-01 tilføjes Direktion: Anita Graakjær Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-31 fjernes Direktion: Anne Sandberg Holm (direktør) (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Anne Sandberg Holm (direktør) (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: Anita Graakjær Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Louisegade 2, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2018-06-26 tilføjes Direktion: Anita Graakjær Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsvirksomhed inden for beskæftigelsessektoren, hvor Selskabet bl.a. skal tilbyde målrettede projekter for jobcentre, offentlige hvervgivere samt virksomheder og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-26 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Hjemmeside: inwork.dk (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@inwork.dk (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Legale ejere: PSYKOLOGEN ANITA GRAAKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Navne: Inwork ApS (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Reelle ejere: Anita Graakjær Pedersen (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-06-26 tilføjes Stiftere: PSYKOLOGEN ANITA GRAAKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-06-26 tilføjes Vedtægter: 2018-06-26 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-29)