Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ellipsit ApS. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskedamsgade 27, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Binavne: Brink Møller Investment IVS, Brink Møller Holding IVS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-15 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: clarabrinkmoller@hotmail.com (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Legale ejere: Clara Brink Møller (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Navne: Brink Møller Invest IVS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Stiftere: Clara Brink Møller (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-07-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2019-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskedamsgade 27, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskedamsgade 27, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Clara Brink Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskedamsgade 27, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-06-15 tilføjes Binavne: Brink Møller Investment IVS, Brink Møller Holding IVS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Direktion: Clara Brink Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som et holdingselskab og har det primære formål at det helt eller delvist ejer aktier eller anparter i kapitalselskaber. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-15 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: clarabrinkmoller@hotmail.com (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Legale ejere: Clara Brink Møller (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Navne: Brink Møller Invest IVS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Stiftere: Clara Brink Møller (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-15 tilføjes Vedtægter: 2018-06-15 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)