Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Landevej 8, 7830 Vinderup (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-31 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-27 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Legale ejere: Erik Fjordbak, Kurt Kristian Rusbjerg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Navne: MVT ApS (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Reelle ejere: Erik Fjordbak, Kurt Kristian Rusbjerg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Stiftere: Kurt Kristian Rusbjerg, Erik Fjordbak (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-03-03 fjernes Direktion: Erik Fjordbak (direktør) (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-02-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-27 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.500,00 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-02-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-02-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-02-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-12-11 tilføjes Vedtægter: 2018-12-11 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-11-24 tilføjes Direktion: Erik Fjordbak (direktør) (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Erik Fjordbak (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Landevej 8, 7830 Vinderup (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Landevej 8, 7830 Vinderup (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Landevej 8, 7830 Vinderup (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-31 tilføjes Direktion: Erik Fjordbak (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-05-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive transportvirksomhed samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-31 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Legale ejere: Erik Fjordbak, Kurt Kristian Rusbjerg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Navne: MVT ApS (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Reelle ejere: Erik Fjordbak, Kurt Kristian Rusbjerg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Stiftere: Kurt Kristian Rusbjerg, Erik Fjordbak (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)