Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Dekret | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Bibranche | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2021-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 49, 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Hjemmeside: https://www.joyfun.dk (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@joyfun.dk (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Legale ejere: Martin Borreskov Højvang (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Navne: JoyFun IVS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Reelle ejere: Martin Borreskov Højvang (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Stiftere: Martin Borreskov Højvang (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-07 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-08-20 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2021-04-03 Statstidende Dekret
Den 2021-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-04)
Den 2021-03-18 tilføjes Hjemmeside: https://www.joyfun.dk (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-03-17 fjernes Hjemmeside: https://www.joybuggy.dk (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@joyfun.dk (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-03-17 fjernes Kontaktoplysninger: hej@joybuggy.dk (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Martin Borreskov Højvang (direktør) (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 49, 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Brotorvet 3, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-05-22 tilføjes Vedtægter: 2020-05-22 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brotorvet 3, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2019-04-01 tilføjes Hjemmeside: https://www.joybuggy.dk (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2019-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornshøjparken 169, 7500 Holstebro (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 10.001,00 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Vedtægter: 2018-10-23 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-06-02 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-06-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-06-01 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Martin Borreskov Højvang (direktør) (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2018-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hej@joybuggy.dk (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: Martin Borreskov Højvang (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Borreskov Højvang (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-04)
Den 2018-06-01 fjernes Bibranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornshøjparken 169, 7500 Holstebro (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-05-31 tilføjes Bibranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Formål: At yde konsulent ydelse, og drift af ledelsens betinget udpeget webshop (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-05-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Navne: JoyFun IVS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Stiftere: Martin Borreskov Højvang (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-04-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-05-31)