Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | xbrl | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkelyngen 2, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 171, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-28 tilføjes Navne: Grafisk Formgivning ApS (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-27 fjernes Navne: Mind Food ApS (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-28 tilføjes Vedtægter: 2024-08-28 (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-29 tilføjes Vedtægter: 2020-10-29 (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2020-08-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-08-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-08-01 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-07-31 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-07-31 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-01-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-25 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-24 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 171, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2018-05-30 tilføjes Direktion: Daniel Uhrskov Hilleberg (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-07-31 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-30 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Legale ejere: Daniel Uhrskov Hilleberg (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-30 tilføjes Navne: Mind Food ApS (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2018-05-30 tilføjes Reelle ejere: Daniel Uhrskov Hilleberg (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-30 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2018-05-30 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2018-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Stiftere: Daniel Uhrskov Hilleberg (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-31)