Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Høilund | 28.02.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Trillingsgaard | 29.05.2018 | 28.02.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Trillingsgaard | 14.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Aage Nielsen | 14.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Frank Evald | 14.09.2023 | formand |
Morten Høilund | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Vendelbo Møllgaard | 25.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Evald | 01.07.2022 | 13.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Trillingsgaard | 28.02.2022 | 13.09.2023 | næstformand |
Morten Harboe | 25.02.2021 | 29.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Aage Nielsen | 15.08.2018 | 13.09.2023 | formand |
Charlotte Birk Trillingsgaard | 15.08.2018 | 25.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bente Nielsen | 15.08.2018 | 25.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Trillingsgaard | 29.05.2018 | 27.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jette Anegen Trillingsgaard Høybye | 29.05.2018 | 15.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Birk Trillingsgaard | 29.05.2018 | 14.08.2018 | formand |