Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 96, 8362 Hørning (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 27, 1. tv., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2018-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KN2 EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 27, 1. tv., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2018-05-07 tilføjes Direktion: Allan Karll (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Legale ejere: Allan Karll (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-07 tilføjes Navne: LUNO Kapital ApS (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Reelle ejere: Allan Karll (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-29)