Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Egsagervej 6, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Legale ejere: Lasse Larsen Huse Holding ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Navne: LLH UDVIKLING ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Reelle ejere: Pierre Legarth (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Direktion: Pierre Legarth (direktør) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2021-11-17 fjernes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Reelle ejere: Pierre Legarth (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2020-08-31 fjernes Reelle ejere: Pierre Legarth (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egsagervej 6, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Pierre Legarth (direktør) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed, udleje af fast ejendom og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Lasse Larsen Huse Holding ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: LLH UDVIKLING ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Pierre Legarth (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017