Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Castbergsvej 21, 2500 Valby (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-09 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Legale ejere: HEP ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Navne: Kontra Xpert ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Reelle ejere: Henrik Egholm Petersen (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Stiftere: Henrik Egholm Petersen (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-01 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 Statstidende Dekret
Den 2020-12-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 fjernes Direktion: Henrik Egholm Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Egholm Petersen (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Castbergsvej 21, 2500 Valby (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Direktion: Henrik Egholm Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2018-05-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med konsulent, rådgivning, investering, handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-09 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Legale ejere: HEP ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Navne: Kontra Xpert ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Stiftere: Henrik Egholm Petersen (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2018-05-09 tilføjes Vedtægter: 2018-05-09 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-23)