Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-04-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Terres ApS. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-06-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Terres Holding ApS. (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2018-10-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Apollovej 11, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Direktion: Annika Waagstein Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Legale ejere: Annika Waagstein Madsen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Navne: AW Terres ApS (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Reelle ejere: Annika Waagstein Madsen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Vedtægter: 2018-04-15 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-24)