Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Bibranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-20 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Kontaktoplysninger: mathias.peter.kjaer@gmail.com (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Legale ejere: Christina Fanny Plejdrup Aggerholm (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Navne: CFA Veterinary Consulting IVS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Reelle ejere: Mathias Peter Kjær, Christina Fanny Plejdrup Aggerholm (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Stiftere: Mathias Peter Kjær, Christina Fanny Plejdrup Aggerholm (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2021-01-09 Statstidende Dekret
Den 2020-12-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2020-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2020-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-19 fjernes Direktion: Mathias Peter Kjær (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-05-11 fjernes Bibranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2018-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Bibranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2018-04-20 tilføjes Direktion: Mathias Peter Kjær (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2018-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve servicevirksomhed og konsulentarbejde indenfor forskellige brancher samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-20 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mathias.peter.kjaer@gmail.com (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Legale ejere: Christina Fanny Plejdrup Aggerholm (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Navne: CFA Veterinary Consulting IVS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Reelle ejere: Mathias Peter Kjær, Christina Fanny Plejdrup Aggerholm (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Stiftere: Mathias Peter Kjær, Christina Fanny Plejdrup Aggerholm (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)