Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 61, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Binavne: Vaia Danmark IVS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-12 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Hjemmeside: www.vaia.dk (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Kontaktoplysninger: mikkel@vaia.dk (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Legale ejere: Mikkel Rune Boisen Karlsen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Navne: Vaia Denmark IVS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Reelle ejere: Mikkel Rune Boisen Karlsen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Stiftere: Mikkel Rune Boisen Karlsen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-07-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-06-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-09 Statstidende Dekret
Den 2020-12-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-15 fjernes Direktion: Mikkel Rune Boisen Karlsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 61, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 61, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 61, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærsangervej 9, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærsangervej 9, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-04-12 tilføjes Binavne: Vaia Danmark IVS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Direktion: Mikkel Rune Boisen Karlsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2018-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er primært at designe og sælge, luft- og vandtætte beholdere. Dertil vil der være altid være fokus på at nytænke og udvikle virksomheden og virksomhedens produkter. (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-12 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Hjemmeside: www.vaia.dk (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkel@vaia.dk (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Legale ejere: Mikkel Rune Boisen Karlsen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Navne: Vaia Denmark IVS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Rune Boisen Karlsen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Stiftere: Mikkel Rune Boisen Karlsen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2018-04-12 tilføjes Vedtægter: 2018-04-12 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)