Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Binavne | Formål | ||||
Kontaktoplysninger | Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-02 fjernes Direktion: Andreas Heegaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2018-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GBG Agro ApS. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: GBG Group ApS. (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2024-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 10, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 89, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-27 tilføjes Direktion: Andreas Heegaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-01-27 fjernes Direktion: Andreas Heegaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-01-27 tilføjes Vedtægter: 2023-01-27 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 89, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2022-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Mallings Kvarter 10, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Heegaard ApS (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: Andreas Heegaard Christiansen (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-12-30 tilføjes Binavne: AHC Consulting ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-12-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive landbrug og hermed forbundet virksomhed, samt at yde konsulentbistand. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: andreas@ahc-agro.dk (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-12-15 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-15 tilføjes Vedtægter: 2020-12-15 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2020-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Mallings Kvarter 10, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Mallings Kvarter 10, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Mallings Kvarter 10, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gårdbovej 300, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gårdbovej 300, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gårdbovej 300, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gårdbovej 300, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-04-01 tilføjes Direktion: Andreas Heegaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2018-04-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive landbrug samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-01 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Legale ejere: Andreas Heegaard Christiansen (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2018-04-01 tilføjes Navne: AHC Agro ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Heegaard Christiansen (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Stiftere: Andreas Heegaard Christiansen (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2018-04-01 tilføjes Vedtægter: 2018-04-01 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-27)