Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-18 fjernes Hovedbranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2019-08-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DAF A/S. (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskebjergvej 12, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnsøvej 4, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Legale ejere: JC Holding Føllenslev ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-11-30 fjernes Legale ejere: Dansk Asfalt A/S (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-15 tilføjes Legale ejere: Dansk Asfalt A/S, T. Herløv Holding ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-04-14 fjernes Legale ejere: Dansk Asfalt A/S (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-04-15 tilføjes Reelle ejere: Tobias Herløv, Jonas Herløv Christiansen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-04-14 fjernes Reelle ejere: Jonas Herløv Christiansen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnsøvej 4, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2018-03-26 tilføjes Bestyrelse: Thomas Holst Jensen (formand) (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Direktion: Jonas Herløv Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er fræsning af asfalt og dermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-26 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Legale ejere: Dansk Asfalt A/S (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-03-26 tilføjes Navne: Dansk Asfalt Fræsning ApS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Reelle ejere: Jonas Herløv Christiansen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Stiftere: Dansk Asfalt A/S (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Vedtægter: 2018-03-26 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-26)