Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsborggade 8, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-22 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-07 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Kontaktoplysninger: allanreck@hotmail.com (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Legale ejere: Julius Allan Reck (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Navne: Bluefarm Holding Aps (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Reelle ejere: Julius Allan Reck (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Stiftere: Julius Allan Reck (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Cafe Pladsen N Aps. (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2022-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-05)
Den 2022-11-04 Statstidende Dekret
Den 2022-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-05)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-05)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Julius Allan Reck (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-07 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2019-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2019-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 tilføjes Direktion: Julius Allan Reck (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2019-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2018-12-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Julius Allan Reck (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsborggade 8, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Direktion: Julius Allan Reck (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve kapitalselskab indenfor cafe virksomhed, madservering, madproduktion, bardrift og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-22 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: allanreck@hotmail.com (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Legale ejere: Julius Allan Reck (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Navne: Bluefarm Holding Aps (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Reelle ejere: Julius Allan Reck (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Stiftere: Julius Allan Reck (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-03-22 tilføjes Vedtægter: 2018-03-22 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2018-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)