Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 fjernes Bestyrelse: Tommy Clausen (suppleant) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Bestyrelse: Tommy Clausen (suppleant) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-05-24 fjernes Bestyrelse: Tommy Rylander Mose Johannsen (suppleant) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-31 fjernes Bestyrelse: Gitte Laila Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-05-18 fjernes Bestyrelse: Lars Aage Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 tilføjes Reelle ejere: Hans Morten Bligaard (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-07 fjernes Reelle ejere: Hans Morten Bligaard (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 tilføjes Bestyrelse: Tommy Rylander Mose Johannsen (suppleant) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2020-09-30 fjernes Bestyrelse: Sivram Prasath Karupuswamy Ganapathy (suppleant) (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-06-01 tilføjes Direktion: Jeppe Vestergaard Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-01 fjernes Direktion: Mogens Stampe Rüdiger (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Aage Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2019-05-22 fjernes Bestyrelse: Anette Ilsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-03 fjernes Bestyrelse: Troels Rytter Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-12-31 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-12-14 fjernes Direktion: Henrik Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-05 tilføjes Bestyrelse: Troels Rytter Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-22 tilføjes Binavne: Systems Division A/S (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-21 tilføjes Navne: Kongskilde Industries A/S (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-20 fjernes Navne: Systems Division A/S (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-21 tilføjes Vedtægter: 2018-06-21 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-06-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-06-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-05-31 tilføjes Bestyrelse: Anette Ilsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-05-31 fjernes Bestyrelse: Vagn Balle Hundebøll (formand) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 tilføjes Direktion: Henrik Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Legale ejere: GPP HoldCo ApS (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 fjernes Legale ejere: KK Denmark 2018 A/S (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 tilføjes Reelle ejere: Hans Morten Bligaard, Hans Morten Bligaard (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-05-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens formand i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skælskørvej 64, 4180 Sorø (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Bestyrelse: Vagn Balle Hundebøll (formand) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-03-20 fjernes Bestyrelse: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (formand) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (formand) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Direktion: Mogens Stampe Rüdiger (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-20 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med (produktion og) salg af industrielle produkter samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i en naturlig forbindelse hermed. Selskabet kan endvidere besidde fast ejendom og andele i datterselskaber/virksomheder i selskabets hjemland og udlandet med henblik på opfyldelse af selskabets formål. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-03-19 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Navne: Systems Division A/S (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-19 fjernes Navne: A/S KBUS 18 - 101 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-01 tilføjes Navne: A/S KBUS 18 - 101 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Vedtægter: 2018-03-20 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-03-01 tilføjes Vedtægter: 2018-03-01 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-16 tilføjes Legale ejere: KK Denmark 2018 A/S (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-03-16 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-01 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-03-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-13)