Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Bibranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ternehaven 62, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Direktion: Sonia Keteh (direktør) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-07 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Legale ejere: Sonia Keteh (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Navne: CPH NHM ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Reelle ejere: Sonia Keteh (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Stiftere: FD Capital Holding IVS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ternehaven 62, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ternehaven 62, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ternehaven 62, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ternehaven 62, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor bobehandling med andre aktiviteter i tilknytning hertil samt anden virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-08-30 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-08-31 tilføjes Navne: CPH NHM ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-08-30 fjernes Navne: Cph Design Og Montage ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-08-31 fjernes Bibranche: Nedrivning (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ternehaven 62, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyringparken 86, st. th., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Sonia Keteh (direktør) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-01-01 fjernes Direktion: Fuat Aytac (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Sonia Keteh (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Bektas Coban (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Sonia Keteh (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Bektas Coban (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-01-01 tilføjes Vedtægter: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Fuat Aytac (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-04-01 fjernes Direktion: Bektas Coban (direktør) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyringparken 86, st. th., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Centerparken 30, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Direktion: Bektas Coban (direktør) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-01-14 fjernes Direktion: Deniz Büyükyorulmaz (direktør) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Legale ejere: Bektas Coban (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-01-14 fjernes Legale ejere: FD Capital Holding IVS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Reelle ejere: Bektas Coban (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-01-14 fjernes Reelle ejere: Deniz Büyükyorulmaz (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-13 tilføjes Navne: Cph Design Og Montage ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2019-05-12 fjernes Navne: Scandic Entreprenør ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Vedtægter: 2019-05-13 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2019-05-12 fjernes Binavne: Scandic Nedrivning ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centerparken 30, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-03-07 tilføjes Bibranche: Nedrivning (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-03-07 tilføjes Binavne: Scandic Nedrivning ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Direktion: Deniz Büyükyorulmaz (direktør) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørforretning, nedrivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-07 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2018-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Legale ejere: FD Capital Holding IVS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-03-07 tilføjes Navne: Scandic Entreprenør ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Reelle ejere: Deniz Büyükyorulmaz (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Stiftere: FD Capital Holding IVS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Vedtægter: 2018-03-07 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-13)