Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Revisor | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 2, 2., 1261 København K (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2018-03-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BF 4 ØS ApS. (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2022-06-22 tilføjes Navne: BF 4 Holding ApS (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-21 fjernes Navne: AG-NREP BF 4 Holding ApS (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-22 tilføjes Vedtægter: 2022-06-22 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-01 tilføjes Vedtægter: 2022-06-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-06-01 tilføjes Direktion: Joris Dietbert Voorhoeve (direktør) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 fjernes Direktion: Jakob Flymer (direktør) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: Vivada Properties DK VII HoldCo ApS (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-01 fjernes Legale ejere: K/S AG-NREP Udlejningsboliger (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 fjernes Bestyrelse: Rune Højby Kock (formand) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2022-01-04 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-03-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Skak Bender (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-02-22 fjernes Bestyrelse: Rasmus Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2020-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-03 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Bülow-Lehnsby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-09-03 fjernes Bestyrelse: Robin Feddern (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-03 tilføjes Direktion: Jakob Flymer (direktør) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2020-09-03 fjernes Direktion: Robin Feddern (direktør) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-03 fjernes Reelle ejere: Robin Feddern (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 tilføjes Bestyrelse: Bjarke Windeløv Graae (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-02-19 fjernes Bestyrelse: Henrik Greve Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-04 tilføjes Reelle ejere: Robin Feddern (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-02-03 fjernes Reelle ejere: Robin Feddern (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-12-19 tilføjes Reelle ejere: Robin Feddern (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2018-03-02 tilføjes Bestyrelse: Henrik Greve Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2018-03-02 tilføjes Direktion: Robin Feddern (direktør) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2018-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendomsudviklingsselskaber, der driver virksomhed med projektering, udvikling, byggeri og udlejning af ejendommen(e) med henblik på salg og/eller udlejning, samt al anden virksomhed, som efter bestyrelsen skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-02 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 2.863.934,00 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Legale ejere: K/S AG-NREP Udlejningsboliger (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2018-03-02 tilføjes Navne: AG-NREP BF 4 Holding ApS (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2018-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-03-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-03-02 tilføjes Stiftere: K/S AG-NREP Udlejningsboliger (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-03-02 tilføjes Vedtægter: 2018-03-02 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2018-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-06)