Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Anna Gade 58, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-22 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Legale ejere: Georgios Mudrakis, Emmanuel Christoffer Mudrakis (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Navne: ERA-DELI IVS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Reelle ejere: Georgios Mudrakis, Emmanuel Christoffer Mudrakis (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Stiftere: Georgios Mudrakis, Emmanuel Christoffer Mudrakis, Eleftherios Pananoudakis (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-03 fjernes Direktion: Emmanuel Christoffer Mudrakis (direktør) (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-02 tilføjes Direktion: Emmanuel Christoffer Mudrakis (direktør) (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-12-02 fjernes Direktion: Eleftherios Pananoudakis (direktør) (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-12-02 tilføjes Legale ejere: Georgios Mudrakis, Emmanuel Christoffer Mudrakis (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-12-02 fjernes Legale ejere: Eleftherios Pananoudakis (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-12-01 fjernes Legale ejere: Georgios Mudrakis, Emmanuel Christoffer Mudrakis (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-12-02 tilføjes Reelle ejere: Georgios Mudrakis, Emmanuel Christoffer Mudrakis (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-12-02 fjernes Reelle ejere: Eleftherios Pananoudakis (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-12-01 fjernes Reelle ejere: Georgios Mudrakis, Emmanuel Christoffer Mudrakis (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Anna Gade 58, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Direktion: Eleftherios Pananoudakis (direktør) (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-02-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med import og salg af græske fødevarespecialiteter. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-22 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 300,00 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Legale ejere: Georgios Mudrakis, Emmanuel Christoffer Mudrakis, Eleftherios Pananoudakis (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-02-22 tilføjes Navne: ERA-DELI IVS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Reelle ejere: Georgios Mudrakis, Emmanuel Christoffer Mudrakis, Eleftherios Pananoudakis (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Stiftere: Georgios Mudrakis, Emmanuel Christoffer Mudrakis, Eleftherios Pananoudakis (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-02-22 tilføjes Vedtægter: 2018-02-22 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-03)