Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-04 tilføjes Binavne: Vorupør Booking ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-12-01 tilføjes Vedtægter: 2023-12-01 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-08-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2022-11-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2022-11-02 fjernes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2022-11-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning, vicevært opgaver samt anden i forbindelse hermed værende virksomhed. (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-28 tilføjes Binavne: Nordisk Bygge og Vagt Service ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-12-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Navne: Agger Booking ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-11-30 fjernes Bibranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-11-30 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-11-30 fjernes Navne: Nordisk Bygge & Vagt Service ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2020-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2020-11-02 tilføjes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Christian Krøgh Møller, Frederik Møller (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristian Møller, Christian Krøgh Møller, Frederik Møller (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Legale ejere: Christian Krøgh Møller, Frederik Møller (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-04-30 fjernes Reelle ejere: Lars Kristian Møller, Christian Krøgh Møller, Frederik Møller (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-07 tilføjes Vedtægter: 2018-06-07 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-14 tilføjes Binavne: Agger Tange Ferie & Aktivitets Center ApS, Agger Tange Booking ApS (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-09 tilføjes Vedtægter: 2018-05-09 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-02-20 tilføjes Bibranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2018-02-20 tilføjes Direktion: Lars Kristian Møller (direktør) (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning, bygge- og anlægsopgaver, vicevært opgaver samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2018-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-20 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Legale ejere: Christian Krøgh Møller, Frederik Møller, NHU Gruppen ApS (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-02-20 tilføjes Navne: Nordisk Bygge & Vagt Service ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2018-02-20 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristian Møller, Christian Krøgh Møller, Frederik Møller (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-02-20 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-02-20 tilføjes Stiftere: NHU Gruppen ApS, Frederik Møller, Christian Krøgh Møller (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Vedtægter: 2018-02-20 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-20)